Renseignements sur Holz Zollhaus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Holz Zollhaus AG
- Holz Zollhaus AG avec son siège à Plaffeien est une Société anonyme du domaine «Transformation du bois». Holz Zollhaus AG est actif.
- Holz Zollhaus AG a été fondée le 01.04.1955.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 06.12.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-102.460.519.
- 2 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise Holz Zollhaus AG.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: MB Moderne Bauelemente (Schweiz) AG, Wyss Solution Holding AG, Zollhaus energie AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Dario Marius Jeckelmann,
Priska Baeriswyl,
Karl Gobet,
Jürg Wyss,
Ursula Adelheid Wyss-Affolter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.1955
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Plaffeien
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.630.132-4
IDE/TVA
CHE-102.460.519
Secteur
Transformation du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Hobelwerkes sowie den Handel mit und die Fabrikation von Holzwaren aller Art. Sie kann sich ferner mit dem Erwerb und der Verwertung in irgendeiner Form von gewerblichen Schutzrechten befassen, sowie mit der Franchising, dem Leasing, der Lizenzierung von Gegenständen und Rechten, die in den Zweckbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Düdingen | 19.11.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fribourg SA | Fribourg | 04.07.2005 | 18.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sägewerk Zollhaus AG.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
LOTTI | 07.12.2022 | actif | 11079/2022 |
26.01.2011 | radiée | 57816/2010 |
Dernières notifications FOSC pour Holz Zollhaus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005902505, Registre du commerce Fribourg, (217)
Holz Zollhaus AG, in Plaffeien, CHE-102.460.519 (SHAB vom 26.10.2020, s. 0/1005007879).
Gelöschte Person:
Wyss Werner, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Person geändert:
Wyss Jürg, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, nun Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift.
Neu eingetragene Person:
Jeckelmann Dario Marius, von Düdingen, in Gurmels, Mitglied der Geschäftsleitung, Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005007879, Registre du commerce Fribourg, (217)
Holz Zollhaus AG, in Plaffeien, CHE-102.460.519 (SHAB vom 25.02.2020, s. 0/1004838186).
Neu eingetragene Person:
Baeriswyl Priska, von Alterswil, in Alterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004838186, Registre du commerce Fribourg, (217)
Holz Zollhaus AG, in Plaffeien, CHE-102.460.519 (SHAB vom 18.09.2019, s. 0/1004718661).
Gelöschte Person:
Häring Bruno, Mitglied der Geschäftsleitung, Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen geändert:
Wyss Werner, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien, nun in Bern;
Wyss Ursula, korrekterweise Wyss Ursula Adelheid, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien, nun in Bern.
Neu eingetragene Person:
Wyss Jürg, von Grindelwald, in Düdingen, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.