Renseignements sur highsystem ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de highsystem ag
- highsystem ag avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Fourniture de services informatiques». highsystem ag est actif.
- La direction de l’entreprise highsystem ag qui a été fondée le 20.07.1994, se compose de 4 personnes.
- Le 01.09.2017, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-107.546.453.
- Circuitspeed Lienert, Digital Information AG, EISBERG Productions GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ivo Philippe Braunschweiler,
Marc Andreas Ziegler,
Thomas Nieth
les plus récents personnes habilitée à signer
Ivo Philippe Braunschweiler,
Rolf Demelius,
Marc Andreas Ziegler,
Thomas Nieth
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.000.561-4
IDE/TVA
CHE-107.546.453
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Computern, Peripherie und Software, Herstellung und Reparaturen von Hard- und Software, Erbringung von EDV-Dienstleistungen und Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 01.09.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Willi & Partner AG | Wetzikon (ZH) | <2004 | 31.08.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Highsystem GmbH
- Highsystem Nieth GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour highsystem ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3727487, Registre du commerce Zurich, (20)
highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG, in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieth, Thomas, von Rüti (ZH), in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3684383, Registre du commerce Zurich, (20)
highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütimann, Jörg, von Arni AG, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Ivo, von Illnau-Effretikon, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nieth, Thomas, von Rüti ZH, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Demelius, Rolf, von Niederglatt, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0)].
Numéro de publication: 2994571, Registre du commerce Zurich, (20)
highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 21, Publ. 5830846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Daniel, von Zollikon, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Ernst, von Adelboden, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieth, Thomas, von Rüti ZH, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütimann, Jörg, von Arni AG, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Marc, von Schaffhausen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.