Renseignements sur Heymans GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heymans GmbH
- Heymans GmbH est active dans le secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Menzingen.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 02.12.1993.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 03.05.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Heymans GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-106.105.307.
- Hegglin Peter, Keren-Jo Thomas Financial Consulting sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.12.1993
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.000.870-9
IDE/TVA
CHE-106.105.307
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung und Pacht von Hotel- und Restaurationsbetrieben; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisan GmbH | Risch | 03.05.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Simmen Treuhand AG | Neuheim | 14.09.2018 | 02.05.2021 | |
Züllig & Partner Treuhand AG in Liquidation | Baar | 14.12.2015 | 13.09.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heymans GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005166670, Registre du commerce Zoug, (170)
Heymans GmbH, in Menzingen, CHE-106.105.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004455661, Registre du commerce Zoug, (170)
Heymans GmbH, in Menzingen, CHE-106.105.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig & Partner Treuhand AG (CHE-107.936.771), in Baar, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2537189, Registre du commerce Zoug, (170)
Heymans GmbH, in Menzingen, CHE-106.105.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 40, Publ. 5110384). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hegglin-Manser, Andrea, von Appenzell und Menzingen, in Menzingen, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Manser, Andrea, von Appenzell, in Teufen AR];
Züllig & Partner Treuhand AG (CHE-107.936.771), in Baar, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.