Renseignements sur HEBGO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HEBGO AG
- HEBGO AG de Dulliken est active dans le domaine «Serrurerie, forge et atelier» et est actif.
- HEBGO AG a 4 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 21.02.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SO est le suivant: CHE-112.398.477.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Leo Bühler,
Beatrix Bobst,
Daniel Bobst,
Eva Friederich-Bobst
les plus récents personnes habilitée à signer
Leo Bühler,
Beatrix Bobst,
Daniel Bobst,
Eva Friederich-Bobst
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.06.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dulliken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.005.040-3
IDE/TVA
CHE-112.398.477
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von und Handel mit Beschlägen. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Solidis Revisions AG | Olten | 19.08.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Solidis Treuhand AG | Olten | 17.06.2005 | 18.08.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HEBGO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005966944, Registre du commerce Soleure, (241)
HEBGO AG, in Dulliken, CHE-112.398.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511784).
Domizil neu:
Industriestrasse 62, 4657 Dulliken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzer, Ruth, von Hüttwilen und Wagenhausen, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004511784, Registre du commerce Soleure, (241)
HEBGO AG, in Dulliken, CHE-112.398.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bobst, Martin, von Oensingen, in Däniken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Leo, von Nesslau-Krummenau, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bobst, Beatrix, von Oensingen, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bobst, Daniel, von Oensingen, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich-Bobst, Eva, von Oensingen, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3011485, Registre du commerce Soleure, (241)
HEBGO AG, in Dulliken, CHE-112.398.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, Publ. 5518854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRO Treuhand & Revisions AG, in Olten, Revisionsstelle;
Studer, Heinz, von Gondiswil, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.