Renseignements sur HB Montatech GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HB Montatech GmbH
- HB Montatech GmbH avec son siège à Dittingen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Production du produits métalliques». HB Montatech GmbH est actif.
- HB Montatech GmbH a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.01.2013.
- L’entreprise HB Montatech GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-105.258.546.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.10.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dittingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.002.803-4
IDE/TVA
CHE-105.258.546
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Montagefirma für Stahl-, Metall- und Fassadenbau, Schlosserarbeiten und Umbauten und Abbruch in Stahl und Metall. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte , Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräussern sowie mit Waren aller Art handeln. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HB Montatech GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7022770, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HB Montatech GmbH, in Dittingen, CH-280.4.002.803-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2004, S. 5, Publ. 2601860).
Statutenänderung:
11.01.2013.
Domizil neu:
Hauptstrasse 67, 4243 Dittingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Montagefirma für Stahl-, Metall- und Fassadenbau, Schlosserarbeiten und Umbauten und Abbruch in Stahl und Metall. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte , Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräussern sowie mit Waren aller Art handeln. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Thomas, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Pascal, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numéro de publication: 2601860, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HB Montatech GmbH, in Dittingen, CH-280.4.002.803-4, Betrieb einer Montagefirma für Stahl-, Metall- und Fassadenbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 7).
Statutenänderung:
13.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kilian, von Brislach, in Laufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Pascal, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Buser, Thomas, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HB Montatech GmbH, in Dittingen, Montagen, Umbauten und Abbrucharbeiten im Bereich des Stahl-, Metall- und Fassadenbaus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 5).
Statutenänderung:
21.06.2002.
Zweck neu:
Betrieb einer Montagefirma für Stahl-, Metall- und Fassadenbau, Schlosserarbeiten sowie Umbauten und Abbruch in Stahl und Metall. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräussern sowei mit Waren aller Art handeln.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Thomas, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.