À propos de Hasler Solar AG
- Hasler Solar AG de Gamprin-Bendern est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- La direction de l’entreprise Hasler Solar AG qui a été fondée le 15.06.2011, se compose de 3 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 10.02.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: BBinsektenschutz Anstalt, FRANZ HASLER AKTIENGESELLSCHAFT, Hasler Baumanagement AG.
Direction (3)
Conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Gamprin-Bendern
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine)
Beratung, Bau und Unterhalt von Solaranlagen oder anderen Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien; Organisation und Durchführung von Seminaren, Messen und Ausstellungen in diesem Bereich; Halten und Verwerten von Patenten und Marken, Halten und Verwerten von Beteiligungen und Immobilien; kann Tochtergesellschaften gründen im In- und Ausland sowie alle weiteren Tätigkeiten im Sinne der Gesellschaft
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Hasler Solar AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1933/2023, (1)
Hasler Solar AG, in Gamprin-Bendern, FL-0002.374.480-0, Aktiengesellschaft.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Eschner Strasse 51, 9487 Gamprin-Bendern].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Euro Treuhand Aktiengesellschaft, 9496 Balzers, Verwahrerin.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kühne, Renatus Paul, StA: Schweiz, 9487 Gamprin-Bendern, Verwahrer;
Euro Treuhand AG, 9487 Gamprin-Bendern, Revisionsstelle [bisher: Euro Treuhand Aktiengesellschaft, 9496 Balzers].
Numéro de publication: 5930/2022, (1)
Hasler Solar AG, in Gamprin-Bendern, FL-0002.374.480-0, Aktiengesellschaft. Berichtigung der Eintragungen vom 16.06.2011 und vom 14.05.2013 gemäss Art. 969 PGR.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Euro Treuhand Aktiengesellschaft, 9496 Balzers, Verwahrerin [nicht: 9495 Triesen];
Euro Treuhand Aktiengesellschaft, 9496 Balzers, Revisionsstelle [nicht: 9495 Triesen].
Numéro de publication: 10488/2020, (1)
Hasler Solar AG, in Gamprin-Bendern, FL-0002.374.480-0, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Hasler, Helmut Jakob, StA: Liechtenstein, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Hasler, Benedikt David, StA: Liechtenstein, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Elias Andreas, StA: Liechtenstein, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.