Renseignements sur Happy3 GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Happy3 GmbH
- Happy3 GmbH a son siège social à Basel et est actif. Elle opère dans le domaine «Location de véhicules».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.02.2018.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-294.738.189.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.005.409-1
IDE/TVA
CHE-294.738.189
Secteur
Location de véhicules
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und den Handel von Mobilitäts- und Gesundheitsdienstleistungen bzw. Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Happy3 GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4041365, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Happy3 GmbH, in Basel, CHE-294.738.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Patric, von Schinznach, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Niklaus Benjamin, von Basel und Muttenz, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knopf, Thomas, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3240803, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Happy3 GmbH, in Basel, CHE-294.738.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, Publ. 3144597).
Domizil neu:
Nadelberg 37, 4051 Basel.
Numéro de publication: 3144597, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Happy3 GmbH, in Basel, CHE-294.738.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3114529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Patric, von Schinznach, in Arlesheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knopf, Thomas, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meyer, Niklaus Benjamin, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.