Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Hans Vorburger AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.12.1990
Radiation du registre du commerce
05.07.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.917.986-9
IDE/TVA
CHE-105.824.150
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Tief- und Hochbau, Planung und Vermessung. Die Gesellschaft kann alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 14.04.2010 | 04.07.2010 | |
TRETOR AG Basel | Basel | <2004 | 13.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Vorburger Hans AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Vorburger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5710024, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 6, Publ. 5586260). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG', in Arboldswil (CH-280.3.916.032-5), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 5586260, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 7, Publ. 4854070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel (CH-270.3.005.174-5), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRETOR AG, in Liestal (CH-280.3.900.042-2), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4854070, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Hans Vorburger AG, in Reinach BL, CH-280.3.917.986-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 4, Publ. 2984858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorburger, Hans, von St. Margrethen, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vorburger-Stäger, Adeline, von St. Margrethen, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vorburger, Marc, von St. Margrethen, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Tschopp, Hans, von Arboldswil, in Flims, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Johannes, von Arboldswil, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prüss, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Bubendorf.