Renseignements sur HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH
- HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH de Unterseen est active dans le domaine «Exploitation des cabinets médicaux et dentaires» et est actif.
- Il y a 21 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.09.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-217.626.143.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Apotheke Weissenau GmbH, HNO Zentrum Berner Oberland GmbH, Kardiologie Interlaken-Unterseen AG.
Direction (21)
Organe de gestion
Peter Wyss,
Dr. Marcus Grossenbacher-Villiger,
Dr. Christoph Hurni,
Dr. Thomas Michel
les plus récents personnes habilitée à signer
Peter Wyss,
Dr. Marcus Grossenbacher-Villiger,
Dr. Christoph Hurni,
Dr. Thomas Michel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.02.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Unterseen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.066.065-6
IDE/TVA
CHE-217.626.143
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer hausärztlichen Notfallpraxis. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120195, Registre du commerce Berne, (36)
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH, in Unterseen, CHE-217.626.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271587).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barteldt, Frank-André, deutscher Staatsangehöriger, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hufschmid, Jürg, von Zürich, in Wilderswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosenheim, Katy, deutsche Staatsangehörige, in Sundlauenen (Beatenberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rufener, Jürg Ernst Dr., von Sigriswil, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wetzel, Daniel Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gehrig, Urs, von Signau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher-Villiger, Marcus Dr., von Basel und Ochlenberg, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graf, Florin Tizian Flavio Dr., von Bremgarten bei Bern, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Herkommer, Christoph Dr., von Domleschg, in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hurni, Eva Dr., von Matten bei Interlaken, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nicolaus, Beatrice Dr., von Meiringen, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH (CHE-217.626.143), in Unterseen, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wyss, Peter, von Grindelwald, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4271587, Registre du commerce Berne, (36)
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH, in Unterseen, CHE-217.626.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2640641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barteldt, Frank-André, deutscher Staatsangehöriger, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kistler, Martin Dr., von Bözen, in Leissigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2640641, Registre du commerce Berne, (36)
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH, in Unterseen, CHE-217.626.143, Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2016.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer hausärztlichen Notfallpraxis. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 36'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Friedli-Jordan, Fabienne Dr., von Valbroye, in Interlaken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grossenbacher-Villiger, Marcus Dr., von Basel und Ochlenberg, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kistler, Martin Dr., von Bözen, in Leissigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Michel, Thomas Dr., von Bern und Brienz (BE), in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gehrig, Urs, von Signau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien,;
Michel-Nufer, Christine Dr., von Ringgenberg (BE), in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balmer, Judith Dr., von Wilderswil, in Wilderswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balmer, Hannes Dr., von Wilderswil, in Wilderswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hurni, Christoph Dr., von Gurbrü, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sydler, Corinne Dr., von Ennetbaden, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rufener, Jürg Ernst Dr., von Sigriswil, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Luder, Andreas Dr., von Höchstetten, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wetzel, Daniel Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boller, Christoph, von Gempen, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barteldt, Frank-André, deutscher Staatsangehöriger, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hufschmid, Jürg, von Zürich, in Wilderswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosenheim, Katy, deutsche Staatsangehörige, in Sundlauenen (Beatenberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG ( CHE-109.872.389), in Unterseen, Gesellschafterin, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Blaser, Aymeric, von Walkringen, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Altorfer Sula, Sabine Dr., von Bern, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sievi Papanikolaou, Edith Dr., von Bonaduz, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.