Renseignements sur Urs Gehrig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Gehrig
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Gehrig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120195, Registre du commerce Berne, (36)
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH, in Unterseen, CHE-217.626.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271587).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barteldt, Frank-André, deutscher Staatsangehöriger, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hufschmid, Jürg, von Zürich, in Wilderswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosenheim, Katy, deutsche Staatsangehörige, in Sundlauenen (Beatenberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rufener, Jürg Ernst Dr., von Sigriswil, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wetzel, Daniel Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gehrig, Urs, von Signau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher-Villiger, Marcus Dr., von Basel und Ochlenberg, in Ringgenberg BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graf, Florin Tizian Flavio Dr., von Bremgarten bei Bern, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Herkommer, Christoph Dr., von Domleschg, in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hurni, Eva Dr., von Matten bei Interlaken, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nicolaus, Beatrice Dr., von Meiringen, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
HANI Hausarztnotfall Region Interlaken GmbH (CHE-217.626.143), in Unterseen, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wyss, Peter, von Grindelwald, in Unterseen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005839625, Registre du commerce Zurich, (20)
Careanesth AG, in Zürich, CHE-111.999.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777279).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conti, Carlo, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eglin Buser, Sabine, von Känerkinden, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Urs, von Signau, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Denise, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinggeler, Barbara, von Kilchberg (ZH), in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005747157, Registre du commerce Berne, (36)
Radio-Onkologie Berner Oberland AG, in Thun, CHE-113.315.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Urs, von Signau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güller, Ulrich Prof. Dr., von Hüttikon, in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiest-Gruber, Daniela Dr., von Rebstein, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.