Renseignements sur Hafner Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hafner Holding AG
- Hafner Holding AG est une Société anonyme basée à Lutzenberg. Hafner Holding AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Hafner Holding AG est composée de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.10.2016. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Hafner Holding AG est inscrite sous l’IDI CHE-114.540.668.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lutzenberg
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.015.945-6
IDE/TVA
CHE-114.540.668
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 17.10.2008 | 07.07.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hafner Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3133055, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Hafner Holding AG, in Lutzenberg, CHE-114.540.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, Publ. 6244968).
Domizil neu:
Hof 800, 9426 Lutzenberg.
Numéro de publication: 6244968, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Hafner Holding AG, in Lutzenberg, CH-300.3.015.945-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 2, Publ. 4696176). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Paul, von Andwil SG und Waldkirch, in Marbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CH-320.3.022.132-3), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Peter, von Andwil SG und Waldkirch, in Lutzenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4696176, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Hafner Holding AG, in Lutzenberg, CH-300.3.015.945-6, Hof 600, 9426 Lutzenberg, (Post: 9425 Thal), Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.10.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hafner, Peter, von Andwil SG und Waldkirch, in Lutzenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Paul, von Andwil SG und Waldkirch, in Marbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen (CH-320.3.022.132-3), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.