Filiales (1)
Renseignements sur Härterei Schmid AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Härterei Schmid AG
- Härterei Schmid AG a son siège social à Dulliken et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier».
- Härterei Schmid AG a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 18.04.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-110.351.275.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Ernst Schönauer,
Daniel Hutter,
Dr. Remo Hutter,
Giuseppe Lamorte,
Roger Hofer
les plus récents personnes habilitée à signer
Ernst Schönauer,
Daniel Hutter,
Dr. Remo Hutter,
Giuseppe Lamorte,
Roger Hofer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dulliken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.003.687-3
IDE/TVA
CHE-110.351.275
CHE-116.326.821 TVA
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Veredelung von Metallen durch technische Wärmebehandlung, Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von sowie Handel mit technischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 18.04.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | 24.03.2021 | 17.04.2023 | |
atrevi GmbH | Härkingen | 03.03.2011 | 23.03.2021 | |
Gribi & Partner AG | Olten | <2004 | 02.03.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Heribert Schmid AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Härterei Schmid AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005726256, Registre du commerce Soleure, (241)
Härterei Schmid AG, in Dulliken, CHE-110.351.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005132125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005132125, Registre du commerce Soleure, (241)
Härterei Schmid AG, in Dulliken, CHE-110.351.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi, Patrick, von Büren an der Aare, in Trimbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
atrevi GmbH (CH-400.4.022.482-4), in Härkingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Ernst, von Rebstein, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Daniel, von Oberriet (SG), in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Remo, von Oberriet (SG), in Oberriet (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamorte, Giuseppe, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005113256, Registre du commerce Soleure, (241)
Härterei Schmid AG, in Dulliken, CHE-110.351.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, S.0, Publ. 6077934).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "PPJN AG", in Olten (CHE-106.930.010), gemäss Fusionsvertrag vom 24.02.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 172'722.53, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'486.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.