Filiales (4)
Renseignements sur Hächler-Reutlinger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hächler-Reutlinger AG
- Hächler-Reutlinger AG avec son siège à Wettingen est une Société anonyme du domaine «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées». Hächler-Reutlinger AG est actif.
- La direction de l’entreprise Hächler-Reutlinger AG qui a été fondée le 27.01.1986, se compose de 16 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.09.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Hächler-Reutlinger AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-101.403.996.
- Outre l’entreprise Hächler-Reutlinger AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Hächler AG, Hans Hächler Verwaltungs AG.
Direction (16)
les plus récents membres du conseil d'administration
Joachim Lorch,
Guido Moser,
Fritz Knecht,
Dr. Philipp Charles Funk,
Frank Eugen Schäfer
les plus récents personnes habilitée à signer
Dean Wyttenbach,
Nemanja Vidic,
Joachim Lorch,
André Frehner,
Pascal Röthlisberger
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wettingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.921.412-1
IDE/TVA
CHE-101.403.996
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen im Transportgewerbe und Gewässerschutz- und Umweltschutzaufgaben, insbesondere Entsorgung von Abfällen, Ausführen von Kanal-, Rohr- und Flächenreinigungen sowie Kontrolle, Ueberwachung und Reinigung von Entwässerungsanlagen; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 17.07.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Aarau | 30.07.2008 | 16.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Reutlinger AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hächler-Reutlinger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128326, Registre du commerce Argovie, (400)
Hächler-Reutlinger AG, in Wettingen, CHE-101.403.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2024, Publ. 1006117402).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyttenbach, Dean, von Thun, in Stetten (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006117402, Registre du commerce Argovie, (400)
Hächler-Reutlinger AG, in Wettingen, CHE-101.403.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005453015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Andrea, von Baden und Waltenschwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidic, Nemanja, von Ebikon, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005453015, Registre du commerce Argovie, (400)
Hächler-Reutlinger AG, in Wettingen, CHE-101.403.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403722).
Zweigniederlassung neu:
[Sitz neu:] Frick (CHE-479.367.075) [bisher: Gipf-Oberfrick (CHE-479.367.075), (HR AG)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.