Renseignements sur Groll GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Groll GmbH
- Groll GmbH a son siège social à Köniz et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 13.01.2016. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Groll GmbH est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-115.832.211.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.048.136-8
IDE/TVA
CHE-115.832.211
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dachdeckereigeschäftes, die Erbringung von Baudienstleistungen aller Art und den Verkauf von in diesem Zusammenhang stehenden Produkten und Materialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Groll GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2593151, Registre du commerce Berne, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CHE-115.832.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521517).
Domizil neu:
Blinzernfeldweg 9, 3098 Köniz.
Numéro de publication: 1521517, Registre du commerce Berne, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CHE-115.832.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 4, Publ. 5729930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groll, Fortunat, von Trimmis, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5729930, Registre du commerce Berne, (36)
Groll GmbH, in Köniz, CH-036.4.048.136-8, Könizstrasse 249, 3097 Liebefeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dachdeckereigeschäftes, die Erbringung von Baudienstleistungen aller Art und den Verkauf von in diesem Zusammenhang stehenden Produkten und Materialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, halten oder veräussern, Immaterialgüter erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 06.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Groll, Fortunat, von Trimmis, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neuhaus, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.