Renseignements sur GR III AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GR III AG
- GR III AG avec son siège à Klosters est actif. GR III AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- L’entreprise a été fondée en 08.07.2013 et a une personne à la direction.
- Le 25.02.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- GR III AG est inscrite dans le canton GR sous l’IDI CHE-287.188.013.
- Entreprises avec la même adresse comme GR III AG: Gasthaus Höhwald GmbH, GR II GmbH, Höhwald Betriebe GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Klosters
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.019.681-5
IDE/TVA
CHE-287.188.013
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, die Vermietung, der Verkauf und die Verwaltung sowie die Projektentwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Tochterfirmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen, Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, Finanzierungen für eigene Rechnung oder fremde Rechte vornehmen und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- RIHAG AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GR III AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005109993, Registre du commerce Grisons
GR III AG, in Klosters-Serneus, CHE-287.188.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789692).
Sitz neu:
Klosters. [Anpassung des Sitzes infolge Namensänderung der Gemeinde].
Numéro de publication: HR02-1004789692, Registre du commerce Grisons, (350)
RIHAG AG, bisher in Freienbach, CHE-287.188.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338741).
Statutenänderung:
11.12.2019.
Firma neu:
GR III AG.
Sitz neu:
Klosters-Serneus.
Domizil neu:
Monbielerstrasse 171, 7250 Klosters.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, die Vermietung, der Verkauf und die Verwaltung sowie die Projektentwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Tochterfirmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen, Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, Finanzierungen für eigene Rechnung oder fremde Rechte vornehmen und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pletzsch, Hans-Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Till Alexander Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004789330, Registre du commerce Schwyz, (130)
RIHAG AG, in Freienbach, CHE-287.188.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338741). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Klosters-Serneus (neu firmierend: GR III AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.