Renseignements sur Globolinks GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Globolinks GmbH
- Globolinks GmbH avec son siège à Naters est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres ecoles secondaires». Globolinks GmbH est actif.
- Globolinks GmbH a été fondée le 16.11.2010.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-116.213.364.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.11.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Naters
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.4.014.320-0
IDE/TVA
CHE-116.213.364
Secteur
Autres ecoles secondaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Sprachschule, Anbieten von Übersetzungsdiensten und Nachhilfeunterricht sowie Organisation von Sprachreisen und Sprachaufenthalte. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Globolinks GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006040742, Registre du commerce Valais, (600)
Globolinks GmbH, in Naters, CHE-116.213.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4103767).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21, 3904 Naters.
Numéro de publication: 4103767, Registre du commerce Valais, (600)
Globolinks GmbH, in Naters, CHE-116.213.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, Publ. 5904110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Jeanine, von Naters, in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anthamatten-Acosta, Maria Luisa, von Saas-Almagell, in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5904110, Registre du commerce Valais, (600)
Globolinks GmbH, in Naters, CH-600.4.014.320-0, Weingartenstrasse 62, 3904 Naters, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
3.11.2010.
Zweck:
Betrieb einer Sprachschule, Anbieten von Übersetzungsdiensten und Nachhilfeunterricht sowie Organisation von Sprachreisen und Sprachaufenthalte. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Anthamatten-Acosta, Maria Luisa, von Saas-Almagell, in Naters, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Salzmann, Jeanine, von Naters, in Naters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.