Renseignements sur Genossenschaft Brunau-Boden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Brunau-Boden
- Genossenschaft Brunau-Boden a son siège social à Malters, est actif et est active dans le domaine «Gestion forestière».
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.11.2019. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Genossenschaft Brunau-Boden est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-101.811.786.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.08.1907
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Malters
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.004.925-8
IDE/TVA
CHE-101.811.786
Secteur
Gestion forestière
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermietung, Unterhalt oder Verkauf des Käsereigebäudes Brunau-Boden in Malters, durch die ehemaligen Milchlieferanten in gemeinsamer Selbsthilfe zu Gunsten ihrer Mitglieder.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Käsereigenossenschaft Brunau-Boden
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Brunau-Boden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004768936, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Brunau-Boden, in Malters, CHE-101.811.786, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Eduard, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Stephan, von Malters, in Malters, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3275747, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Brunau-Boden, in Malters, CHE-101.811.786, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1458971).
Domizil neu:
c/o Silvan Burri, Kaiserhof 2, 6102 Malters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buholzer, Thomas, von Emmen und Malters, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Silvan, von Luzern und Root, in Malters, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1458971, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Brunau-Boden, in Malters, CHE-101.811.786, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832228).
Statutenänderung:
09.07.2013.
Firma neu:
Genossenschaft Brunau-Boden.
Zweck neu:
Vermietung, Unterhalt oder Verkauf des Käsereigebäudes Brunau-Boden in Malters, durch die ehemaligen Milchlieferanten in gemeinsamer Selbsthilfe zu Gunsten ihrer Mitglieder.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buholzer, Mauritz, von Malters und Emmen, in Malters, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Buholzer-Zihlmann, Moritz, Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Rüedi, Eduard, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rüedi, Eduard, 1960, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.