Adresse
c/o Dr. Nikolaus Gotsch
Carl-Spitteler-Strasse 103
8053 Zürich
Renseignements sur Gelati di Zurigo GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gelati di Zurigo GmbH
- Gelati di Zurigo GmbH a son siège social à Zürich, est actif et est active dans le domaine «Production des comestibles».
- Gelati di Zurigo GmbH a été fondée le 24.04.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.12.2017.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Gelati di Zurigo GmbH est le suivant : CHE-312.544.596.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.052.629-0
IDE/TVA
CHE-312.544.596
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestelltem Speiseeis sowie von dessen Ausgangs- und Weiterverarbeitungsprodukten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gelati di Zurigo GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3960945, Registre du commerce Zurich, (20)
Gelati di Zurigo GmbH, in Zürich, CHE-312.544.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Péclard, Michael Philippe Frédéric, genannt Michel, von Pailly, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Florian, von Reigoldswil, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gotsch, Dr. Nikolaus Andrea, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2680003, Registre du commerce Zurich, (20)
Gelati di Zurigo GmbH, in Zürich, CHE-312.544.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gotsch, Dr. Nikolaus Andrea, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Péclard, Michael Philippe Frédéric, genannt Michel, von Pailly, in Freienbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber, Florian, von Reigoldswil, in Kilchberg ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1474137, Registre du commerce Zurich, (20)
Gelati di Zurigo GmbH, in Zürich, CHE-312.544.596, c/o Dr. Nikolaus Gotsch, Carl Spitteler-Strasse 103, 8053 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von handwerklich hergestelltem Speiseeis sowie von dessen Ausgangs- und Weiterverarbeitungsprodukten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gotsch, Dr. Nikolaus Andrea, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.