Renseignements sur GCE Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GCE Holding SA
- GCE Holding SA a son siège social à Rolle et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.03.1996.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 11.08.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.473.269.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: PRESTIGE MARINE SA, Société Immobilière du Léman SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rolle
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.020.618-9
IDE/TVA
CHE-103.473.269
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, gestion et exploitation de participations, brevets et licences; investissements en tout genre, y compris l'immobilier à l'étranger; commerce de produits en tout genre.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl | Bière | 17.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Synergie & Partenaires, Société Fiduciaire SA | Vernier | 27.12.2005 | 01.07.2010 | |
SCF Révision SA | Sion | <2004 | 26.12.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- GCE Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GCE Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005815156, Registre du commerce Vaud, (550)
GCE Holding SA, à Rolle, CHE-103.473.269 (FOSC du 17.07.2023, p. 0/1005797283).
Autre adresse:
Rue de l'Ouriette 141, 1170 Aubonne.
Numéro de publication: HR02-1005797283, Registre du commerce Vaud, (550)
GCE Holding SA, à Rolle, CHE-103.473.269 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005181764). Par décision de l'assemblée générale du 16.06.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 16.06.2023. Les 250 actions nominatives de CHF 1'000 sont désormais restreintes quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier ordinaire ou courrier électronique. Winkler Jean-Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Gallaz Yves-Laurent, de Ormont-Dessus, à Aubonne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl (CHE-107.638.813), à Bière.
Numéro de publication: HR02-1005181764, Registre du commerce Vaud, (550)
GCE Holding SA, à Rolle, CHE-103.473.269 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 250'000, libéré à concurrence de CHF 250'000, divisé en 250 actions nominatives de CHF 1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.