Renseignements sur GAP Engineering SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de GAP Engineering SA
- GAP Engineering SA à Chalais est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». GAP Engineering SA est actif.
- GAP Engineering SA a 4 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.09.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-101.386.731.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Yannick Berner,
Julien Valloton,
Sébastien Salamin,
Patrick Salvy
les plus récents personnes habilitée à signer
Yannick Berner,
Julien Valloton,
Sébastien Salamin,
Patrick Salvy
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.11.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chalais
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.005.637-0
IDE/TVA
CHE-101.386.731
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exercer les activités d'un bureau d'ingénieur en électricité et mécanique pour l'étude, la conception et le développement d'installations industrielles; vendre des installations industrielles sous son propre nom, comprenant des composants mécaniques, électriques et d'automatisation; vendre des parties, accessoires et pièces de rechange d'installations industrielles; superviser le câblage électrique et/ou montage mécanique d'installations industrielles sur site de clients finaux; la mise en service électrique, mécanique et d'automation d'installations industrielles; exécuter toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Vincent Epiney Sàrl | Sierre | 09.09.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidconsult Sàrl | Sion | 21.05.2019 | 08.09.2022 | |
Rodex SA | Noble-Contrée | <2004 | 09.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour GAP Engineering SA
Numéro de publication: HR02-1005844127, Registre du commerce Valais, (626)
GAP Engineering SA, à Chalais, CHE-101.386.731, société anonyme (No. FOSC 175 du 09.09.2022, Publ. 1005558780).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Berner, Yannick, de Guggisberg, à Vétroz, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005558780, Registre du commerce Valais, (626)
GAP Engineering SA, à Chalais, CHE-101.386.731, société anonyme (No. FOSC 174 du 08.09.2020, Publ. 1004974536).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schillaci, Alfio, de Carouge GE, à Bussigny-près-Lausanne, administrateur, directeur, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux;
Fidconsult Sàrl (CHE-380.690.217), à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Valloton, Julien, de Fully, à Leytron, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Salamin, Sébastien, de Anniviers, à Anniviers, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Vincent Epiney Sàrl (CHE-187.681.885), à Sierre, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004974536, Registre du commerce Valais, (626)
GAP Engineering SA, à Sierre, CHE-101.386.731, société anonyme (No. FOSC 97 du 21.05.2019, Publ. 1004635167).
Modification des statuts:
01.09.2020.
Nouveau siège:
Chalais.
Nouvelle adresse:
Route de Chippis 71, 3966 Chalais. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.