Renseignements sur Fritz Schiess AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fritz Schiess AG
- Fritz Schiess AG est active dans le secteur «Production du produits métalliques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lichtensteig.
- L’entreprise a été fondée le 15.02.1993.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 22.12.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-107.255.197.
- Outre l’entreprise Fritz Schiess AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Fritz Schiess Holding AG, FSL Holding AG, Personalvorsorgestiftung der Fritz Schiess AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marc Andreas Ziegler,
Frédéric Silvio Schiess,
Christian Krapf,
Fritz Schiess,
Philippe Fritz Schiess
les plus récents personnes habilitée à signer
Marc Andreas Ziegler,
Frédéric Silvio Schiess,
Christian Krapf,
Fritz Schiess,
Marco Valsecchi
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wattwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.035.272-7
IDE/TVA
CHE-107.255.197
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von Feinschnitt-Stanzteilen sowie Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an andern Gesellschaften beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schiess Fritz & Co, Feinschnitt-Stanzwerk.
- Schiess Fritz AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Schiess AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005364294, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fritz Schiess AG, in Wattwil, CHE-107.255.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Philippe Fritz, von Herisau, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wattwil].
Numéro de publication: HR02-1005356693, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fritz Schiess AG, in Wattwil, CHE-107.255.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderau, Walter, von Kilchberg ZH und Gaiserwald, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büsser-Dietrich, Nadia, von Amden und Eichberg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krapf, Christian, von Gaiserwald, in St. Erhard (Knutwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Knutwil];
Schiess, Frédéric, von Herisau, in Lichtensteig (Wattwil), Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wattwil];
Ziegler, Marc, von Schaffhausen, in Büttikon AG (Büttikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004817095, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fritz Schiess AG, in Wattwil, CHE-107.255.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, S.0, Publ. 4069781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krapf, Christian, von Gaiserwald, in Knutwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Frédéric, von Herisau, in Wattwil, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiess, Fritz, von Herisau, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.