Renseignements sur FRAPORLUX SWISS S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de FRAPORLUX SWISS S.A.
- FRAPORLUX SWISS S.A. est active dans le secteur «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Glovelier.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.05.2021.
- L’entreprise FRAPORLUX SWISS S.A. est inscrite sous l’IDI CHE-105.385.794.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marie Sarah Miauton,
Jean-Jacques Paul Didier Miauton,
Alain André Maurice Sierro
les plus récents personnes habilitée à signer
Marie Sarah Miauton,
Thibaut Marcel Anthony Koller,
Jean-Jacques Paul Didier Miauton,
Alain André Maurice Sierro
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.02.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Haute-Sorne
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.002.346-5
IDE/TVA
CHE-105.385.794
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication, commercialisation de cadrans de montres et toutes activités liées à l'horlogerie; la société peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes opérations ou fonctions de nature à développer son but ou ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut acquérir, détenir ou aliéner des immeubles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Lausanne | 28.06.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidexaudit révision SA | Lausanne | 17.12.2014 | 27.06.2018 | |
Cabinet d'Audit et d'Expertises SA en liquidation | Delémont | <2004 | 16.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- FRAPORLUX SWISS SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FRAPORLUX SWISS S.A.
Numéro de publication: HR02-1005185539, Registre du commerce Jura, (670)
FRAPORLUX SWISS S.A., à Haute-Sorne, CHE-105.385.794, société anonyme (No. FOSC 37 du 23.02.2021, Publ. 1005108360).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blum, Pierre Charles Alain, dit Pierre-Alain, de Val-de-Travers, à Colombier NE (Milvignes), membre, avec signature collective à deux;
Guignard, Raphaël, de Le Lieu, à Vuarrens, membre, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005108360, Registre du commerce Jura, (670)
FRAPORLUX SWISS S.A., à Haute-Sorne, CHE-105.385.794, société anonyme (No. FOSC 18 du 27.01.2021, Publ. 1005085398).
Inscription ou modification de personne(s):
Miauton, Marie Sarah, de Avenches, à Lutry, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005085398, Registre du commerce Jura, (670)
FRAPORLUX SWISS S.A., à Haute-Sorne, CHE-105.385.794, société anonyme (No. FOSC 244 du 17.12.2019, Publ. 1004785984).
Inscription ou modification de personne(s):
Miauton, Jean-Jacques Paul Didier, de Avenches, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Lutry].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.