Adresse
c/o arch. Bruno Brocchi
Via Cà di Sotto 7
6925 Gentilino
D'autres adresses
Renseignements sur Fondazione Archivi Architetti Ticinesi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondazione Archivi Architetti Ticinesi
- Fondazione Archivi Architetti Ticinesi a son siège social à Gentilino et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée en 14.12.1995 et a 16 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 22.03.2023.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Fondazione Archivi Architetti Ticinesi.
Direction (16)
les plus récents membres du conseil de fondation
Lorenzo Cotti,
Cristina Britta Anna Buzzi,
Lukas Meyer,
Simona Sofia Emilia Martinoli Stebler,
Giulio Foletti
les plus récents personnes habilitée à signer
Lorenzo Cotti,
Lukas Meyer,
Bruno Brocchi,
Maria Angela Riverso-Ortelli,
Dr. Cristiana Guerra Dotti
Organe de gestion
Andrea Casiraghi,
Nicole Brugnoli-Giambonini,
Bruno Brocchi,
Maria Angela Riverso-Ortelli,
Raffaella Macaluso-Bullo
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Collina d'Oro
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.7.010.090-8
IDE/TVA
CHE-110.399.402
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine)
Operare in Ticino, senza finalità di lucro, per la raccolta e la valorizzazione di archivi di architetti che hanno cessato la loro attività o di architetti che per altre ragioni decidono di mettere i loro archivi a disposizione della fondazione.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revistudio SA | Lugano | 29.09.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lic. oec. publ. Niccolò Lucchini | Lugano | 04.06.2009 | 28.09.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondazione Archivi Architetti Ticinesi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005706666, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Archivi Architetti Ticinesi, in Collina d'Oro, CHE-110.399.402, fondazione (Nr. FUSC 179 del 15.09.2021, Pubbl. 1005291963).
Altri indirizzi:
c/o Arch. Cristiana Guerra, Vicolo Sottocorte 2, 6500 Bellinzona [finora: c/o Arch. Cristiana Guerra, Piazza Indipendenza 7, 6500 Bellinzona].
Numéro de publication: HR02-1005291963, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Archivi Architetti Ticinesi, in Collina d'Oro, CHE-110.399.402, fondazione (Nr. FUSC 186 del 26.09.2018, Pubbl. 1004463373).
Nuova autorità di vigilanza:
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto.
Nuova organizzazione:
[L'indicazione relativa all'organizzazione è cancellata a seguito dell'abrogazione della disposizione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. h ORC.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fumagalli, Paolo, da Lugano, in Muzzano, membro comitato direttivo, con firma individuale;
Durisch Nolli, Pia, da Domat/Ems, in Lugano, vice-presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Brocchi, Bruno, da Collina d'Oro, in Melide, membro comitato direttivo, con firma individuale [finora: in Gentilino (Collina d'Oro)];
Brugnoli-Giambonini, Nicole, da Lugano, in Lugano, membro comitato direttivo, senza diritto di firma;
Casiraghi, Andrea, cittadino italiano, in Lugano, membro comitato direttivo, senza diritto di firma;
Cotti, Lorenzo, da Lavizzara, in Locarno, vice-presidente, con firma individuale [finora: membro, senza diritto di firma];
Buzzi, Cristina Britta Anna, detta Britta, da Locarno, in Aurigeno (Maggia), membro, senza diritto di firma.
Numéro de publication: HR02-1004463373, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione Archivi Architetti Ticinesi, in Collina d'Oro, CHE-110.399.402, fondazione (Nr. FUSC 189 del 29.09.2016, Pubbl. 3080607).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Franciolli, Marco, da Lostallo, in Lugano, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Brocchi, Bruno, da Collina d'Oro, in Gentilino (Collina d'Oro), membro comitato direttivo, con firma individuale [finora: Brocchi, Arch. Bruno, senza funzione registrata, con firma individuale];
Fumagalli, Paolo, da Lugano, in Muzzano, membro comitato direttivo, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale];
Riverso-Ortelli, Maria Angela, detta Angela, da Breggia, in Giubiasco (Bellinzona), membro comitato direttivo, con firma individuale;
Macaluso-Bullo, Raffaella, da Faido, in Origlio, membro comitato direttivo, senza diritto di firma;
Meyer, Lukas, da Mendrisio, in Bellinzona, presidente, con firma individuale;
Martinoli Stebler, Simona, da Bellinzona, in Pianezzo (Bellinzona), membro, senza diritto di firma.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.