Adresse
c/o Jacques Vuignier
Rue du Bourg 56
1920 Martigny
Renseignements sur Fondation Moulin Semblanet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Moulin Semblanet
- Fondation Moulin Semblanet à Martigny est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Fondation Moulin Semblanet est actif.
- La direction se compose de 9 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-110.382.212.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christophe Lugon,
Steve Bernard,
Marie-Thérèse Zanoli,
Sandra Marthe Moulin-Michellod,
Raphy Martinetti
les plus récents personnes habilitée à signer
Steve Bernard,
Raphy Martinetti,
Stéphane Jordan,
Jacques Vuignier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.1990
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.7.001.784-4
IDE/TVA
CHE-110.382.212
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conserver le bâtiment sis sur la parcelle No 10'130 de Martigny-Bourg avec la boulangerie en sous-sol, rénover et remettre en fonction le moulin Semblanet afin d'exposer la technique industrielle d'un moulin du 19ème siècle.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 09.07.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Cofidass Sàrl | Martigny-Combe | 21.12.2011 | 08.07.2020 | |
COFIDASS Fiduciaire & Assurances Yves Lonfat | Martigny-Combe | 07.07.2010 | 20.12.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Moulin Semblanet
Numéro de publication: HR02-1006008148, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Moulin Semblanet, à Martigny, CHE-110.382.212, fondation (No. FOSC 109 du 09.06.2021, Publ. 1005211730).
Inscription ou modification de personne(s):
Lugon-Moulin, Christophe, de Finhaut, à Finhaut, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR02-1005211730, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Moulin Semblanet, à Martigny, CHE-110.382.212, fondation (No. FOSC 131 du 09.07.2020, Publ. 1004933548).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bersier, Patrick , de Cugy (FR), à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vuignier, Jacques, de Grimisuat et Martigny, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le cassier [précédemment: président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le cassier];
Bernard, Steve, de Bex, à Martigny, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Moulin-Michellod, Sandra, de Val de Bagnes, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Zanoli, Marie-Thérèse, de Guttet-Feschel, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: de Feschel, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier].
Numéro de publication: HR02-1004933548, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Moulin Semblanet, à Martigny, CHE-110.382.212, fondation (No. FOSC 171 du 05.09.2019, Publ. 1004710329).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cofidass Sàrl (CHE-414.543.102), à Martigny-Combe, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.