Renseignements sur Fondation Les Sugits
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation Les Sugits
- Fondation Les Sugits avec son siège à Fleurier est actif. Fondation Les Sugits est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- Fondation Les Sugits a 10 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.03.2024.
- Fondation Les Sugits est inscrite dans le canton NE sous l’IDI CHE-105.315.150.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Alexis Alfred Boillat,
Alain Stéphane Tüller,
Christian Heinz Reber,
Claude André Montandon-Clerc,
Nathalie Jeannine Guye-Urwyler
les plus récents personnes habilitée à signer
Thierry Racine,
Alexis Alfred Boillat,
Alain Stéphane Tüller,
Christian Heinz Reber,
Claude André Montandon-Clerc
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.01.1984
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Val-de-Travers
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.0.601.040-5
IDE/TVA
CHE-105.315.150
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gérer ou faire gérer l'établissement médico-social "Les Sugits" à Fleurier, commune de Val-de-Travers, qui lui appartient; peut créer et gérer tout autre établissement ou service de soins à la population; peut créer ou participer à la création de personnes morales visant les mêmes buts; ces structures sont destinées à accueillir, prendre en charge et soigner toute personne sans distinction de sexe, de religion, de domicile ou de nationalité.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Vincent Deagostini | Milvignes | 07.10.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | 14.06.2010 | 19.03.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation d'institutions de soins du Val-de-Travers
- Fondation des Institutions de Soins du Val-de-Travers
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation Les Sugits
Numéro de publication: HR02-1005984974, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fondation Les Sugits, à Val-de-Travers, CHE-105.315.150 (FOSC du 20.09.2022, p. 0/1005565508). Aganovic Esad et Perregaux Allisson Béatrice ne sont plus membres du conseil de fondation;
leurs pouvoirs sont radiés. Klauser Olivier n'est plus directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Racine Thierry, de Plateau de Diesse, à Val-de-Travers, directeur.
Numéro de publication: HR02-1005565508, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Fondation d'institutions de soins du Val-de-Travers, à Val-de-Travers, CHE-105.315.150 (FOSC du 25.02.2021, p. 0/1005110354).
Fusion:
selon contrat de fusion du 29.09.2021 et décision de l'autorité de surveillance des fondations transférantes du 11.05.2022, reprise des actifs et des passifs de la fondation "Fondation de l'Hôpital de Fleurier" (CHE-102.069.724), à Val-de-Travers, selon bilan au 30.06.2021 présentant des actifs de CHF 1'320'876.51, des passifs envers les tiers de CHF 589'308.89, soit un actif net de CHF 731'567.62, et reprise des actifs et des passifs de la fondation "Fondation de l'Hôpital du Val-de-Travers" (CHE-105.936.004), à Val-de-Travers, selon bilan au 30.06.2021 présentant des actifs de CHF 1'732'648.84, des passifs envers les tiers de CHF 905'727.60, soit un actif net de CHF 826'921.24.
Nouveau nom:
Fondation Les Sugits.
But modifié:
gérer ou faire gérer l'établissement médico-social "Les Sugits" à Fleurier, commune de Val-de-Travers, qui lui appartient;
peut créer et gérer tout autre établissement ou service de soins à la population;
peut créer ou participer à la création de personnes morales visant les mêmes buts;
ces structures sont destinées à accueillir, prendre en charge et soigner toute personne sans distinction de sexe, de religion, de domicile ou de nationalité. Radiation de la mention relative à l'organisation de la fondation, cette mention n'étant plus obligatoire. Statuts modifiés le 11.05.2022. Plepp Michel, jusqu'ici président, Tüller Francis, jusqu'ici vice-président, Bobillier Pierrette, jusqu'ici secrétaire, Devenoges Pierre-Alain, Femenia Gabriel, Jaccard André Jean, Merat Yvan, Minder Denys Robert, Montandon Francis, Niederhauser Michel, et Vuilleumier Daniel ne sont plus membres du conseil de fondation;
les pouvoirs de Plepp Michel, Tüller Francis et Bobillier Pierrette sont radiés. Simon-Vermot Adrien, jusqu'ici président, Kirchhofer Jean-Jacques, jusqu'ici secrétaire, Fernandez Ciurleo Maria Purification, Hügli Daniel René et Louvrier Favre Patricia Florence Jocelyne ne sont plus membres du comité de gestion;
les pouvoirs de Simon-Vermot Adrien et Kirchhofer Jean-Jacques sont radiés.
Conseil de fondation:
Boillat Alexis, jusqu'ici vice-président, nommé président, Aganovic Esad, de et à Val-de-Travers, Babey Romuald, de Grandfontaine, à Val-de-Travers, Guye Nathalie, de La Côte-aux-Fées, à Neuchâtel, Mathez Sonia, de Tramelan, à Val-de-Travers, Miorini René, de Neuchâtel, à Val-de-Travers, Montandon-Clerc Claude, de La Brévine, à Val-de-Travers, Perregaux Allisson Béatrice, de et à Val-de-Travers, Reber Christian, de Kriechenwil, à Val-de-Travers, et Tüller Alain, de Saanen, à Val-de-Travers, lesquels signent collectivement à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.