Renseignements sur Fondation just4smiles
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation just4smiles
- Fondation just4smiles a son siège social à Villeneuve FR et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Autres activités sociales».
- La direction se compose de 9 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.07.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-114.600.247.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Christian Bonhôte,
Geneviève Gisèle Paule Lavanchy,
Rébecca Michelot,
George Edgar Paltzer,
Christopher John Newman
les plus récents personnes habilitée à signer
Pascale Emmanuelle Schatzmann,
George Edgar Paltzer,
Raphaël Gabriel Broye
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.11.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Surpierre
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.541.256-0
IDE/TVA
CHE-114.600.247
Secteur
Autres activités sociales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Développement d'un réseau d'activités et de compétences en fonction de chaque saison pour donner du plaisir adapté à des personnes en situation de poly-handicap ou de mobilité très réduite (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (7)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
E-Gestion SA | Milvignes | 25.07.2022 | 27.06.2024 | |
Grant Thornton AG, succursale à Genève | Genève | 08.02.2021 | 24.07.2022 | |
GF Audit SA, succursale de Neuchâtel | Neuchâtel | 24.01.2019 | 07.02.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation just4smiles
Numéro de publication: HR02-1005528155, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation just4smiles, à Surpierre, CHE-114.600.247 (FOSC du 08.02.2021, p. 0/1005094442).
Personne radiée:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
E-Gestion SA (CHE-101.351.299), à Milvignes, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005094442, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation just4smiles, à Surpierre, CHE-114.600.247 (FOSC du 16.12.2019, p. 0/1004784034).
Personne radiée:
GF Audit SA, succursale de Neuchâtel (CHE-237.876.950), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), à Genève, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1004784034, Registre du commerce Fribourg, (217)
Fondation just4smiles, à Surpierre, CHE-114.600.247 (FOSC du 24.01.2019, p. 0/1004549848).
Autre adresse radiée:
Chemin Tsan du Péri 10, 3971 Chermignon.
Personnes radiées:
Favre Pascal, membre du conseil de fondation trésorier, signature collective à deux;
Duc-Bonvin Romaine Michèle, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Bonhôte Christian, de Neuchâtel, à Zürich, membre du conseil de fondation, sans signature;
Lavanchy Geneviève Gisèle Paule, de Château-d'Oex, à Saint-Prex, membre du conseil de fondation, sans signature;
Michelot Rébecca, de Surpierre, à Rolle, membre du conseil de fondation, sans signature;
Schatzmann Pascale Emmanuelle, de Alle, à Nyon, directrice, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.