Adresse
Route des Moulins 31
1523 Granges-près-Marnand
Renseignements sur Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées
- Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées avec son siège à Granges-près-Marnand est actif. Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction se compose de 7 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 24.01.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-109.523.144.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Groupe Minoteries SA, Protaneo SA, SI Verdairuz SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
François Jean Sunier,
Pascal Marc Locher,
Jean Emmanuel Séquin,
Blaise Henri François Simon,
Dominique Schweizer
les plus récents personnes habilitée à signer
François Jean Sunier,
Pascal Marc Locher,
Jean Emmanuel Séquin,
Blaise Henri François Simon,
Dominique Schweizer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.10.1961
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Valbroye
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.233.961-1
IDE/TVA
CHE-109.523.144
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prémunir le personnel de l'entreprise contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 16.03.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 28.05.2008 | 15.03.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées
- Fondation de prévoyance en faveur des Minoteries de Plainpalais et des sociétés affiliées
- Fondation de prévoyance en faveur de Minoteries de Plainpalais et des sociétés affiliées
- Fondation de prévoyance en faveur des Minoteries de Plainpalais SA et des sociétés affiliées
- Caisse de retraite en faveur du personnel des Minoteries de Plainpalais SA et des sociétés affiliées
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées
Numéro de publication: HR02-1005943158, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées, à Valbroye, CHE-109.523.144 (FOSC du 17.07.2023, p. 0/1005797275). Amaudruz Céline n'est plus membre du conseil;
sa signature est radiée. Séquin Jean Emmanuel continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Simon Blaise et Sunier François Jean. Simon Blaise, qui se prénomme maintenant Blaise Henri François, est nommé membre du conseil de fondation et continue de signer collectivement à deux, désormais pas avec Séquin Jean Emmanuel et Sunier François Jean. Sunier François Jean, de Vernier, à Collonge-Bellerive, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, pas avec Séquin Jean Emmanuel et Simon Blaise Henri François.
Numéro de publication: HR02-1005797275, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées, à Valbroye, CHE-109.523.144 (FOSC du 27.03.2023, p. 0/1005710112). Revaz Pierre Marcel n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005710112, Registre du commerce Vaud
Fondation de prévoyance en faveur du Groupe Minoteries SA et des sociétés affiliées, à Valbroye, CHE-109.523.144 (FOSC du 20.04.2021, p. 0/1005154313). Oguey Sophie n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Locher Pascal, de Hasle bei Burgdorf, à Bulle, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux, pas avec Hasler Marianne et Schweizer Dominique.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.