Adresse
c/o Olivier Engler
Route du Village 63
1509 Vucherens
Renseignements sur Fondation André Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fondation André Müller
- Fondation André Müller a son siège social à Vucherens, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées».
- La direction de l’organisation Fondation André Müller qui a été fondée le 15.12.2000, se compose de 4 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.08.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-110.441.375.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2000
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Vucherens
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.021.237-3
IDE/TVA
CHE-110.441.375
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Aide à l'enfance handicapée ou malade dans le canton de Vaud.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prateo SA | Pully | 16.03.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Prateo Conseil SA en liquidation | Pully | 19.06.2007 | 15.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Müller André
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fondation André Müller
Numéro de publication: HR02-1004698474, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation André Müller, à Vucherens, CHE-110.441.375 (FOSC du 13.06.2017, p. 0/3576375). Müller André n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Engler Olivier est élu président et continue à signer collectivement à deux.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Blanc Philippe, de Val-de-Travers, à Epalinges, trésorier.
Numéro de publication: 3576375, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation André Müller, à Vucherens, CHE-110.441.375 (FOSC du 16.03.2015, p. 0/2044379). Cornuz Lili n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Favre Monique, de Saint-Barthélemy (VD), à Assens.
Numéro de publication: 2044379, Registre du commerce Vaud, (550)
Fondation André Müller, à Vucherens, CHE-110.441.375 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Prateo Conseil SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Prateo SA (CHE-292.033.333), à Pully.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.