Renseignements sur Ferreira Frères Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ferreira Frères Sàrl
- Ferreira Frères Sàrl avec son siège à Lutry est actif. Ferreira Frères Sàrl est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- L’entreprise a été fondée le 29.10.1996.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 04.04.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Ferreira Frères Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.10.1996
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lutry
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.150.921-9
IDE/TVA
CHE-108.507.160
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication de pains et de pâtisseries, fourniture et distribution de produits alimentaires; exploitation d'un commerce d'alimentation générale comprenant une boulangerie-pâtisserie.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ferreira Frères Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005717084, Registre du commerce Vaud, (550)
Ferreira Frères Sàrl, à Lutry, CHE-108.507.160 (FOSC du 25.10.2017, p. 0/3831111). Braz Ferreira Sandra n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 3831111, Registre du commerce Vaud, (550)
Ferreira Frères Sàrl, à Lutry, CHE-108.507.160 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Ferreira Agostinho, associé-gérant, est élu président. Signature collective à deux est conférée à Braz Ferreira André, à Lutry, et Braz Ferreira Sandra, à Essertes, tous deux du Portugal, gérants.
Numéro de publication: 5500680, Registre du commerce Vaud, (550)
Ferreira Frères S. à r.l., à Lutry, CH-550-0150921-9, fabrication de pains et de pâtisseries, fourniture et distribution de produits alimentaires (FOSC du 01.07.1998, p. 4530). Statuts modifiés le 5 novembre 2009.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Ferreira Frères Sàrl.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 se compose maintenant de 20 parts sociales de CHF 1'000, dont Ferreira Agostinho est titulaire.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du gérant du 5 novembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.