Renseignements sur Fego AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fego AG
- Fego AG a son siège social à Oensingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 29.05.1984.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.10.2016.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.679.977.
- Coiffeur Haar-Box Vesna Dragic, Digimaster GmbH, Kohler Optik AG Oensingen ont la même adresse comme Fego AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.05.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.000.930-2
IDE/TVA
CHE-103.679.977
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Foto-, Kino- und optischen Artikeln aller Art sowie Ausführung von fotografischen Arbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie immaterielle Güter wie Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | <2004 | 06.10.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fego AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3096683, Registre du commerce Soleure, (241)
Fego AG, in Hägendorf, CHE-103.679.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2003, Publ. 932522).
Statutenänderung:
29.09.2016.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Sternenweg 1, 4702 Oensingen.
Zweck neu:
Handel mit Foto-, Kino- und optischen Artikeln aller Art sowie Ausführung von fotografischen Arbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie immaterielle Güter wie Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 932522, Registre du commerce Soleure, (241)
Fego Olten AG, bisher in Olten, Handel mit Foto-, Kino-, optischen und elektronischen Geräten aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1998, S. 3518).
Statutenänderung:
25.03.2003.
Firma neu:
Fego AG.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Industriestrasse West 40/42, 4614 Hägendorf.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Registre du commerce Soleure, (241)
Fego Olten AG, in Olten, Handel mit Fotogeräten usw. (SHAB Nr.164 vom 28.8.1997, S.6314).
Aus VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden:
Eduard Mühlemann, Präsident, und Margrit Mühlemann;
Unterschriften erloschen.
Neue Mitglieder des VR mit Einzelunterschrift:
Bruno Oess, von Hallau, in Balsthal, Präsident, und Maria genannt Marlies Oess, von Hallau, in Balsthal.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.