Adresse
c/o Jean-Claude Mugny
Rue du Midi 9
1003 Lausanne
Renseignements sur Fédération Internationale des Sociétés Magiques
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fédération Internationale des Sociétés Magiques
- Fédération Internationale des Sociétés Magiques de Lausanne est active dans le domaine «Associations et fédérations» et est actif.
- La direction de l’organisation Fédération Internationale des Sociétés Magiques est composée de 3 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 28.07.2009.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.03.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation Fédération Internationale des Sociétés Magiques est inscrite sous l’IDI CHE-114.984.344.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.07.2009
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.057.934-4
IDE/TVA
CHE-114.984.344
Secteur
Associations et fédérations
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Rassembler les sociétés de magiciens en les dotant d'un organisme central auquel puissent être soumises les questions générales touchant les intérêts de la magie et des magiciens; promouvoir et développer l'art de la magie; coordonner les activités des sociétés membres; accroître leur autorité; susciter entre elles coopérations et échanges de tous ordres; lutter contre le plagiat et le 'débinage' sous quelque forme que ce soit, d'effets, d'inventions, de numéros ou de présentations originales
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- International Federation of Magic Societies
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fédération Internationale des Sociétés Magiques
Numéro de publication: HR02-1005695032, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération Internationale des Sociétés Magiques, à Lausanne, CHE-114.984.344 (FOSC du 10.01.2022, p. 0/1005377522).
Nouvelle adresse:
Rue du Midi 9, c/o Jean-Claude Mugny, 1003 Lausanne. Dante Domenico n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Baioni Andrea, d'Italie, à Ravenna (Italie), est membre du comité, président avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005377522, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération Internationale des Sociétés Magiques, à Lausanne, CHE-114.984.344 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Brengman Gerrit, inscrit sans signature, n'est plus membre du comité. La signature de Ciocca André est radiée. Signature individuelle est conférée à Mugny Jean-Claude, de Billens-Hennens, à Lausanne, secrétaire hors comité.
Numéro de publication: 6944638, Registre du commerce Vaud, (550)
Fédération Internationale des Sociétés Magiques, à Lausanne, CH-550-1057934-4, association, rassembler les sociétés de magiciens (FOSC du 15.09.2010, p. 15/5813416). Warlicht Eric n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Dante Domenico, qui n'est plus vice-président, ni trésorier, est nommé président.
Nouveau membre du comité avec signature collective à deux:
Play Christian, de France, à Plaisir (France), vice-président, trésorier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.