Adresse
c/o Wyer & Partner
Zeughausgasse 18
6300 Zug
Renseignements sur European Glaucoma Society Foundation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de European Glaucoma Society Foundation
- European Glaucoma Society Foundation de Zug est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actif.
- L’organisation a été fondée en 23.05.2005 et a 6 personnes à la direction.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.05.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI European Glaucoma Society Foundation.
- ADN Holding AG, ANELIA WYER ARCHITEKTEN, Anelia Wyer Architekten GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Prof. Fotios Topouzis,
Prof. Carlo Enrico Traverso,
Anders Heijl,
John Thygesen,
Prof. Franz Josef Grehn
les plus récents personnes habilitée à signer
Prof. Fotios Topouzis,
Prof. Carlo Enrico Traverso,
Anders Heijl,
John Thygesen,
Prof. Franz Josef Grehn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.05.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.7.000.630-7
IDE/TVA
CHE-112.368.789
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung von Forschung, Ausbildung, Oeffentlichkeitsarbeit und damit verbundenen Aktivitäten zur Förderung und Verbesserung von Wissen und Bewusstsein im Bereich von Augenkrankheiten; kann im europäischen Raum die Forschung und Ausbildung im Bereich von Augenkrankeiten, vor allem betreffend Glaukom (grüner Star), anregen, vergleichen, erfassen und unterstützen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Steuerrechtspraxis Blum AG | Baar | 30.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour European Glaucoma Society Foundation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005749485, Registre du commerce Zoug, (170)
European Glaucoma Society Foundation, in Zug, CHE-112.368.789, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004810057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeyen, Prof Thierry, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004810057, Registre du commerce Zoug, (170)
European Glaucoma Society Foundation, in Zug, CHE-112.368.789, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904343).
Domizil neu:
c/o Wyer & Partner, Zeughausgasse 18, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitchings, Prof. Roger Alan, britischer Staatsangehöriger, in Enfield (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3904343, Registre du commerce Zoug, (170)
European Glaucoma Society Foundation, in Zug, CHE-112.368.789, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1741553).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traverso, Prof. Carlo Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Albissola Marina (IT), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Topouzis, Prof. Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hitchings, Prof. Roger Alan, britischer Staatsangehöriger, in Enfield (GB), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.