Renseignements sur Enbio Group AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Enbio Group AG
- Enbio Group AG a son siège social à Oensingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Enbio Group AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 15.03.2018.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.12.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-490.037.640.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Agmento AG, Agmento Immobilien AG, marloo GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.042.216-2
IDE/TVA
CHE-490.037.640
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten, insbesondere von medizinischen Sterilisatoren und deren Zubehör sowie sonstiger Geräte für die Medizin- und Dentalindustrie und Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Enbio Group SA
- Enbio Group Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Enbio Group AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005903882, Registre du commerce Soleure, (241)
Enbio Group AG, in Oensingen, CHE-490.037.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808352).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magrian, Sebastian, polnischer Staatsangehöriger, in Pogorze (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005808352, Registre du commerce Soleure, (241)
Enbio Group AG, in Oensingen, CHE-490.037.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ladner, Dr. Thomas, von Rüschlikon, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005793636, Registre du commerce Soleure, (241)
Enbio Group AG, in Oensingen, CHE-490.037.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Hans Peter Felix, genannt Hans-Peter, von Bottighofen, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magrian, Sebastian, polnischer Staatsangehöriger, in Pogorze (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.