Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Emmepro GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.07.1999
Radiation du registre du commerce
20.05.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Huttwil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.4.007.666-0
IDE/TVA
CHE-105.207.081
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Vermarktung, Produktion und Handel von und mit Lebensmittel- und Genussmittel-Spezialitäten aus dem Emmental. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emmepro GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005186923, Registre du commerce Berne, (36)
Emmepro GmbH, in Huttwil, CHE-105.207.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, S.0, Publ. 2046143). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 aHRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: BH05-0000003580, Registre du commerce Berne
Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung Unterrubrik: Aufforderung nach mehreren Artikeln HRegV Publikationsdatum: SHAB 17.11.2020, Mehrfache Veröffentlichung: 16.11.2020, 18.11.2020 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25, 3072 Ostermundigen Aufforderung nach Art. 155 HRegV, Handelsregisteramt des Kantons Bern
Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Bern, Poststrasse 25,
Numéro de publication: 2046143, Registre du commerce Berne, (36)
Emmepro GmbH, in Huttwil, CHE-105.207.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6260396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verein 'Ämmitaler Ruschtig', in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Käser, Niklaus, von Madiswil, in Sumiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fankhauser, Alfred, von Trub, in Rüegsbach (Rüegsau), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jaun, Michael, von Beatenberg, in Schangnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wüthrich, Heinz, von Trub, in Signau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bracher, Peter, von Heimiswil, in Dürrenroth, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kohler, Susanne, von Sumiswald und Trachselwald, in Weier im Emmental (Affoltern im Emmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Emmentaler Schaukäserei AG (CH-053.3.000.384-3), in Affoltern im Emmental, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rudolf, von Rüegsau, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].