Renseignements sur ELSAN SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ELSAN SA
- ELSAN SA de Versoix est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 16.01.2006.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.03.2013. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.723.749.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Versoix
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.534.005-8
IDE/TVA
CHE-112.723.749
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, vente, construction et location d'immeubles; toutes activités liées telles que l'administration et la gestion (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Antoniadis Sàrl | La Tour-de-Peilz | 02.05.2007 | 09.06.2009 | |
FIREL BERNEY SA | Genève | 20.01.2006 | 01.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ELSAN EUROPE SA
- Elsan Defense & Communications Europe SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ELSAN SA
Numéro de publication: 7108908, Registre du commerce Genève, (660)
ELSAN (EUROPE) SA, à Versoix, CH-660-2534005-8 (FOSC du 09.08.2011, p. 0/6288994).
Nouvelle raison sociale:
ELSAN SA.
Nouveau but:
acquisition, vente, construction et location d'immeubles;
toutes activités liées telles que l'administration et la gestion (cf. statuts pour but complet).
Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email). Statuts modifiés le 19.02.2013 et le 11.03.2013.
Numéro de publication: 6288994, Registre du commerce Genève, (660)
ELSAN (EUROPE) SA, à Versoix, CH-660-2534005-8 (FOSC du 10.06.2009, p. 9/5059932).
Nouvelle adresse:
route de Sauverny 73, 1290 Versoix. Les pouvoirs de Mayatepek Ahmet Osman sont radiés.
Numéro de publication: 5059932, Registre du commerce Genève, (660)
ELSAN (EUROPE) SA, à Versoix, CH-660-2534005-8, principalement en Europe, fourniture de services notamment à sa société-mère, etc. (FOSC du 15.08.2007, p. 6/4067332). Nouveaux statuts du 26.05.2009. Clivaz Francis Alexis est domicilié à Pregny-Chambésy (et non Pregy-Chambésy). Selon déclaration du conseil d'administration du 26.05.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fiduciaire Antoniadis Sàrl n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.