Renseignements sur Elektro Mühlethaler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektro Mühlethaler AG
- Elektro Mühlethaler AG avec son siège à Münchenstein est actif. Elektro Mühlethaler AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- Elektro Mühlethaler AG a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.01.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-107.785.443.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.1943
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münchenstein
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.915.288-9
IDE/TVA
CHE-107.785.443
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführung von elektrischen Installationen aller Art, Handel mit elektrischen Apparaten und Zubehören sowie Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Buchex Treuhand AG | Basel | 20.03.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH in Liq. | Bättwil | 26.11.2009 | 19.03.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektro Mühlethaler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005656506, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arzner, Julien, von Basel, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Dominik, von Fribourg, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004857417, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, S.0, Publ. 2776361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CHE-112.673.991), in Bättwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchex Treuhand AG (CHE-107.737.266), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2776361, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Elektro Mühlethaler AG, in Münchenstein, CHE-107.785.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2320437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlethaler, Hans Peter, von Münchenstein und Langenbruck, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mühlethaler, Monika, von Basel und Langenbruck, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Adrian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.