Renseignements sur Elektrizitätswerk Göschenen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektrizitätswerk Göschenen
- Elektrizitätswerk Göschenen a son siège social à Göschenen, est actif et est active dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 30.05.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton UR sous l’IDI CHE-108.960.192.
Direction (6)
Organe de gestion
Daniel Kieliger,
Gottfried Walker,
Barbara Thürig,
Roman Zgraggen,
Thomas Kunz
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1919
Forme juridique
Forme juridique particulière
Siège social de l'entreprise
Göschenen
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.8.000.994-7
IDE/TVA
CHE-108.960.192
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer elektrischen Anlage, gestützt auf die vom Landrat Uri am 11.4.1904 erteilte Konzession, zu dem Zwecke, die Gemeinde Göschenen mit elektr. Energie für Licht und Kraft zu versorgen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektrizitätswerk Göschenen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005755665, Registre du commerce Uri, (120)
Elektrizitätswerk Göschenen, in Göschenen, CHE-108.960.192, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieliger, Daniel, von Silenen, in Göschenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005671718, Registre du commerce Uri, (120)
Elektrizitätswerk Göschenen, in Göschenen, CHE-108.960.192, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imholz, Patrick, von Spiringen, in Göschenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Gottfried, von Gurtnellen, in Göschenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005435495, Registre du commerce Uri, (120)
Elektrizitätswerk Göschenen, in Göschenen, CHE-108.960.192, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268843).
Domizil neu:
Göscheneralpstrasse 8a, 6487 Göschenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Hugo, von Göschenen, in Göschenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch-Köthe, Peter, von Silenen, in Göschenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thürig, Barbara, von Emmen, in Göschenen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zgraggen, Roman, von Silenen, in Göschenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Thomas, von Hitzkirch, in Göschenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Bruno, von Spiringen, in Attinghausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.