Renseignements sur Eismeister GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eismeister GmbH
- Eismeister GmbH avec son siège à Neuenhof est une Société à responsabilité limitée du domaine «Production des comestibles». Eismeister GmbH est actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 07.12.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Eismeister GmbH est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-283.747.089.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.09.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Neuenhof
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.443.240-0
IDE/TVA
CHE-283.747.089
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion und Vertrieb von Lebensmitteleis und Erbringung damit zusammenhängender Servicearbeiten; kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eismeister GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005904136, Registre du commerce Argovie, (400)
Eismeister GmbH, in Neuenhof, CHE-283.747.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Fabian, von Matzendorf, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wietlisbach, Christoph, von Wohlenschwil, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005484289, Registre du commerce Argovie, (400)
Eismeister GmbH, in Neuenhof, CHE-283.747.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3781017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Fabian, von Matzendorf, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wietlisbach, Christoph, von Wohlenschwil, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3781017, Registre du commerce Argovie, (400)
Eismeister GmbH, in Neuenhof, CHE-283.747.089, Industriestrasse 17, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2017.
Zweck:
Produktion und Vertrieb von Lebensmitteleis und Erbringung damit zusammenhängender Servicearbeiten;
kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.09.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meister, Dorothea, von Matzendorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meister, Werner, von Matzendorf, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.