Renseignements sur EDUFARM AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EDUFARM AG
- EDUFARM AG est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Beinwil (Freiamt).
- L’entreprise a été fondée le 23.10.2000.
- Le 13.03.2017, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-101.190.205.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.10.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beinwil (Freiamt)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.021.845-8
IDE/TVA
CHE-101.190.205
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erarbeitung von Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepten, Durchführung von Seminarien, Coaching und Management Consulting, sowie von allen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; die Gesellschaft kann national wie auch international Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Maurer Treuhand AG | Aarau | <2004 | 08.02.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Zobrist Consulting AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EDUFARM AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3399579, Registre du commerce Argovie, (400)
EDUFARM AG, in Beinwil (Freiamt), CHE-101.190.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542316).
Domizil neu:
Wiggwil 23, 5637 Beinwil (Freiamt).
Numéro de publication: 6542316, Registre du commerce Argovie, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 3, Publ. 5980200).
Statutenänderung:
02.02.2012.
Firma neu:
EDUFARM AG.
Sitz neu:
Beinwil (Freiamt).
Domizil neu:
Wiggwil 7B, 5637 Beinwil (Freiamt).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer Treuhand AG (CHE-107.974.085), in Aarau, Revisionsstelle;
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5980200, Registre du commerce Argovie, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 2, Publ. 5520186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.