Eva M. Kollmann
domicilié à Beinwil (Freiamt), de Rupperswil Mandats actifs: EDUFARM AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eva M. Kollmann" à jour.Vous suivez maintenant "Eva M. Kollmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eva M. Kollmann" à jour.Vous suivez maintenant "Eva M. Kollmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eva M. Kollmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eva M. Kollmann
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Eva M. Kollmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eva M. Kollmann
Numéro de publication: 6542316, Registre du commerce Argovie, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 3, Publ. 5980200).
Statutenänderung:
02.02.2012.
Firma neu:
EDUFARM AG.
Sitz neu:
Beinwil (Freiamt).
Domizil neu:
Wiggwil 7B, 5637 Beinwil (Freiamt).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer Treuhand AG (CHE-107.974.085), in Aarau, Revisionsstelle;
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6384226, Registre du commerce Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 40, Publ. 5142192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5980200, Registre du commerce Argovie, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 2, Publ. 5520186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.