Renseignements sur Eaton (Switzerland) Holding III GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eaton (Switzerland) Holding III GmbH
- Eaton (Switzerland) Holding III GmbH est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Morges.
- La direction de l’entreprise Eaton (Switzerland) Holding III GmbH est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.12.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-445.009.212.
- Outre l’entreprise Eaton (Switzerland) Holding III GmbH il sont inscrits 16 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.193.215-6
IDE/TVA
CHE-445.009.212
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la participation, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises commerciales, financières ou industrielles, dans toutes sociétés en Suisse et à l'étranger dans le sens d'une société holding (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eaton (Switzerland Holding III Ltd liab. Co)
- Eaton (Switzerland Holding III Sàrl)
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eaton (Switzerland) Holding III GmbH
Numéro de publication: HR02-1005908163, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton (Switzerland) Holding III GmbH, à Morges, CHE-445.009.212 (FOSC du 29.03.2022, p. 0/1005438120). Shah-Deo Natasha Maria n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant:
Gevers Tom, de Belgique, à Echichens, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005438120, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton (Switzerland) Holding III GmbH, à Morges, CHE-445.009.212 (FOSC du 13.01.2021, p. 0/1005073006). de Wit Jeremy Alexander, Darkes Timothy Nathan, et Delsaut Philippe Patrick A. ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Nouveaux gérants:
Shah-Deo Natasha Maria, de Royaume-Uni, à Morges, présidente, avec signature collective à deux, et Yule Ian Bryce, de Royaume-Uni, à Denens, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005073006, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton (Switzerland) Holding III GmbH, à Morges, CHE-445.009.212 (FOSC du 02.12.2020, p. 0/1005037526). EATON MANUFACTURING LIMITED (637439), laquelle n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Eaton Controls (Luxembourg) S.à r.l. (B9145), à Luxembourg (Luxembourg), nouvelle associée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.