Renseignements sur Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges
- Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges est actuellement actif et est dans le secteur Services pour les banques et instituts de crédit. Le siège social se trouve à Morges.
- L’entreprise a été fondée le 14.02.2007.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.12.2023.
- L’entreprise Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges est inscrite sous l’IDI CHE-113.440.886.
- Il y a 16 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton (Switzerland) Holding III GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.2007
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.049.579-9
IDE/TVA
CHE-113.440.886
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition de participations; gestion et activité de financement pour les sociétés affiliées; services y relatifs.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eaton II LP, Glasgow, Morges branch
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges
Numéro de publication: HR02-1005914628, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-113.440.886 (FOSC du 25.03.2022, p. 0/1005435986). Shah-Deo Natasha Maria n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant:
Gevers Tom, de Belgique, à Echichens, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005435986, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-113.440.886 (FOSC du 09.08.2019, p. 0/1004693365). de Wit Jeremy Alexander et Delsaut Philippe Patrick André ne sont plus gérants;
leur signature est radiée. Yule Ian Bryce est désormais à Denens. Signature collective à deux est conférée à Shah-Deo Natasha Maria, du Royaume-Uni, à Morges, gérante.
Numéro de publication: HR02-1004693365, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton II LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-113.440.886 (FOSC du 31.08.2018, p. 0/4446811).
Siège principal:
Glasgow (Royaume-Uni). Ophèle Olivier n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à de Wit Jeremy Alexander, des Pays-Bas, à Mont-sur-Rolle, gérant. Les informations relatives aux associés du siège principal ne disposant pas d'un droit de signature pour la succursale sont radiées conformément à l'art. 114, al. 1, let. f ORC.
Sont concernés:
Eaton Industries Manufacturing GmbH (CH-550-1043612-7), EIC Holding GP IV et Eaton Manufacturing GmbH (CH-550-1043613-5).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.