Renseignements sur Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges
- Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges de Morges est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières» et est actif.
- La direction de l’entreprise Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges qui a été fondée le 11.04.2006, se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 19.12.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-112.879.943.
- Il y a 16 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Eaton (Switzerland) Holding I GmbH, Eaton (Switzerland) Holding II GmbH, Eaton (Switzerland) Holding III GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.04.2006
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.046.506-4
IDE/TVA
CHE-112.879.943
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication, entreposage, leasing, distribution et commerce de tout produit; financement, gestion des risques de change et services y relatifs.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eaton Industries LP, Glasgow, Morges branch
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges
Numéro de publication: HR02-1005914631, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-112.879.943 (FOSC du 31.05.2022, p. 0/1005485534). Shah-Deo Natasha Maria n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Nouveau gérant:
Gevers Tom, de Belgique, à Echichens, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005485534, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-112.879.943 (FOSC du 09.08.2019, p. 0/1004693367). Darkes Timothy Nathan, de Wit Jeremy Alexander et Delsaut Philippe ne sont plus gérants;
leur signature est radiée.
Nouvelle gérante:
Shah-Deo Natasha Maria, du Royaume-Uni, à Morges, avec signature collective à deux, et Yule Ian Bryce, du Royaume-Uni, à Denens, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004693367, Registre du commerce Vaud, (550)
Eaton Industries LP, Glasgow, succursale de Morges, à Morges, CHE-112.879.943 (FOSC du 14.06.2019, p. 0/1004651694).
Siège principal:
Glasgow (Royaume-Uni). Ophèle Olivier n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à de Wit Jeremy Alexander, des Pays-Bas, à Mont-sur-Rolle, gérant.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.