Renseignements sur Dropa Drogerie Siegrist AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dropa Drogerie Siegrist AG
- Dropa Drogerie Siegrist AG a son siège social à Oensingen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Farmacia».
- La direction de l’entreprise Dropa Drogerie Siegrist AG est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.03.2010. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-106.917.334.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oensingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.3.000.550-5
IDE/TVA
CHE-106.917.334
Secteur
Farmacia
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Drogerie, Verkauf von und Handel mit Drogerieartikeln und artverwandten Produkten sowie das Erbringen von dazugehörenden Dienstleistungen; ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jorns Treuhand AG | Oensingen | 20.07.2006 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | <2004 | 19.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Drogerie M. Flückiger-Kohler AG
- Drogerie Flückiger-Kohler M. AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dropa Drogerie Siegrist AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5567680, Registre du commerce Soleure, (241)
Dropa Drogerie Siegrist AG, in Oensingen, CH-240.3.000.550-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 10, Publ. 3474116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Christian, von Roggwil BE, in Rifferswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3474116, Registre du commerce Soleure, (241)
Dropa Drogerie Siegrist AG, in Oensingen, CH-240.3.000.550-5, Betrieb einer Drogerie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 01.10.2003, S. 9, Publ. 1194060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorns Treuhand AG, in Oensingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1194060, Registre du commerce Soleure, (241)
Drogerie M. Flückiger-Kohler AG, in Oensingen, Betrieb einer Drogerie usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.1998, S. 2234).
Statutenänderung:
24.09.2003.
Firma neu:
Dropa Drogerie Siegrist AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Max, von Rüegsau, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flückiger-Kohler, Veronika, von Rüegsau, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jorns Treuhand Oensingen, in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Susanne, von Menziken, in Langenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Andreas, von Arni BE, in Bowil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Christian, von Roggwil BE, in Rifferswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.