Renseignements sur Dr. Zoeller Investment GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dr. Zoeller Investment GmbH
- Dr. Zoeller Investment GmbH avec son siège à Basel est actif. Dr. Zoeller Investment GmbH est active dans le domaine «Services pour les banques et instituts de crédit».
- Dr. Zoeller Investment GmbH a été fondée le 04.05.2022.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.11.2022.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BS est le suivant: CHE-423.702.902.
- Exactement à cette adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: A H A Atelier für Holzbau + Architektur, Inhaber M. Duffner, BCIT AG, dbtc GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.05.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.008.055-1
IDE/TVA
CHE-423.702.902
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von alternativen Investitionsstrategien und deren Umsetzung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Zoeller Investment GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005611975, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Zoeller Investment GmbH, in Basel, CHE-423.702.902, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Stephan Andreas, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöller, Dr. Tobias Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005468743, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Zoeller Investment GmbH, in Basel, CHE-423.702.902, c/o BCIT AG, Zwingerstrasse 31, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von alternativen Investitionsstrategien und deren Umsetzung sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zöller, Dr. Tobias Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggenberger, Stephan Andreas, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.