Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Novartis International AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Renseignements sur Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1945
Radiation du registre du commerce
08.10.2019
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.000.576-4
IDE/TVA
CHE-104.051.623
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung der Mitarbeiter der Schweizer Gesellschaften ihrer Stifterin, deren in der Schweiz domizilierten Tochtergesellschaften mit einem Konzernanteil von 100 % sowie der Kinder dieser Mitarbeiter.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 04.12.2006 | 07.10.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG
- Gadient Engi Dr.-Stiftung der Novartis AG
- Engi-Stiftung Gadient Dr. der Novartis AG
- Engi-Stiftung Dr. Gadient der Ciba-Geigy AG zur Förderung von Erziehung und Ausbildung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004732689, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG in Liquidation, in Basel, CHE-104.051.623, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558787). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004558787, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG, in Basel, CHE-104.051.623, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348143).
Name neu:
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 10.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Dr. Thomas, von Ebnat-Kappel, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Monti, Dr. Daniele Mario Angelo, von Rüti (ZH), in Ettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emery, Jean-Baptiste, von Estavayer, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fedriga-Haegeli, Andrea Carmen, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Golling, Roland Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Oltingue (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger-Allemann, Dr. Nils Silvan, von Jonschwil, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Roland, von Rüfenach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Masso, Elvira, von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuchter, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Laufenburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4348143, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG, in Basel, CHE-104.051.623, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Dr. Charles, von Basel und Sempach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger-Allemann, Dr. Nils Silvan, von Jonschwil, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuchter, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Laufenburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.