Filiales (1)
Renseignements sur Donat Burgener Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Donat Burgener Immobilien AG
- Donat Burgener Immobilien AG à Fiesch est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Donat Burgener Immobilien AG est actif.
- La direction de l’entreprise Donat Burgener Immobilien AG qui a été fondée le 10.10.1988, se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.07.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Donat Burgener Immobilien AG est le suivant : CHE-106.039.863.
- À la même adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: APROA AG, Connections & Solutions Immobilien AG, Industriemarketing Domin AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.10.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fiesch
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.000.107-3
IDE/TVA
CHE-106.039.863
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bau, Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermietung von Immobilien, Erwerb von Beteiligungen sowie Abwicklung von Finanzierungsgeschäften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 18.09.1995 | 01.09.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Donat Burgener Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004946075, Registre du commerce Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, S.0, Publ. 3522391).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Siebenthal, Natalie, von Fiesch, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Burgener, Nathalie].
Numéro de publication: 3522391, Registre du commerce Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Nathalie, von Fiesch, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1692355, Registre du commerce Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667721).
Statutenänderung:
20.08.2014.
Domizil neu:
c/o APROA AG, Furkastrasse 20, 3984 Fiesch. Gemäss Erklärung vom 20.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Burgener, Donat].