Filiales (1)
Renseignements sur Dillier Feuer + Platten AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dillier Feuer + Platten AG
- Dillier Feuer + Platten AG à Sarnen est une Société anonyme du domaine «Autres travaux de construction». Dillier Feuer + Platten AG est actif.
- La direction de l’entreprise Dillier Feuer + Platten AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 01.07.2016.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.04.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-130.465.290.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Patrick Degelo,
Andreas Marcel Dillier,
Benno Paul Dillier-Durrer
les plus récents personnes habilitée à signer
Marcel Julian Dillier,
Andreas Marcel Dillier,
Benno Paul Dillier-Durrer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.07.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.439.243-0
IDE/TVA
CHE-130.465.290
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Ausführung und Vertrieb von Kachelöfen, Specksteinöfen, verputzten Öfen, Ganzhausheizungen, Cheminéeanlagen, Kombiherden, Pelletöfen sowie Kaminbau, Planung und Ausführung von Wand- und Bodenbelägen in Keramik, Naturstein und Kunststein im Innen- und Aussenbereich, sowie Mosaikarbeiten. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit allen Produkten aus den obenerwähnten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ettlin Treuhand + Revisions AG | Kerns | 24.04.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sarnen | 06.07.2016 | 23.04.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dillier Feuer + Platten AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005730286, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-130.465.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-135.926.789), in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degelo, Patrick, von Giswil, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin Treuhand + Revisions AG (CHE-109.859.147), in Kerns, Revisionsstelle;
Dillier, Marcel Julian, von Sarnen, in Sarnen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004625274, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-130.465.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982197).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Andreas Marcel, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 3982197, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-130.465.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935891).
Zweigniederlassung neu:
Emmen (CHE-142.635.392).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.