Renseignements sur Detlink SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Detlink SA
- Detlink SA est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication des bijoux et des produits similaires. Le siège social se trouve à Le Noirmont.
- L’entreprise a été fondée le 21.06.2018.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 06.09.2024.
- L’entreprise Detlink SA est inscrite sous l’IDI CHE-312.977.765.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Michel Favre,
Raphaël Pierre Georges Paratte,
Damien Luigi Latini,
François Nicolas Baeriswyl,
Jacques Roger Loichat
les plus récents personnes habilitée à signer
Michel Favre,
Raphaël Pierre Georges Paratte,
Damien Luigi Latini,
François Nicolas Baeriswyl,
Jacques Roger Loichat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Noirmont
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.007.851-6
IDE/TVA
CHE-312.977.765
Secteur
Fabrication des bijoux et des produits similaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une manufacture de bracelets, notamment dans le domaine de l'horlogerie (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire Neuchâtel SA | Neuchâtel | 10.10.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Agence Y. Lanoir & Cie SCM | Neuchâtel | 26.06.2018 | 09.10.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Detlink SA
Numéro de publication: HR02-1006124436, Registre du commerce Jura, (670)
Detlink SA, à Le Noirmont, CHE-312.977.765, société anonyme (No. FOSC 107 du 06.06.2023, Publ. 1005762147).
Inscription ou modification de personne(s):
PKF Fiduciaire Neuchâtel SA (CHE-390.646.287), à Neuchâtel, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Y. Lanoir & Cie SA (CHE-390.646.287)].
Numéro de publication: HR02-1005762147, Registre du commerce Jura, (670)
Detlink SA, à Le Noirmont, CHE-312.977.765, société anonyme (No. FOSC 233 du 30.11.2022, Publ. 1005616724).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baume, Jacques Roger, de Les Breuleux, à Bangkok (TH), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005616724, Registre du commerce Jura, (670)
Detlink SA, à Le Noirmont, CHE-312.977.765, société anonyme (No. FOSC 196 du 10.10.2022, Publ. 1005579979).
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Michel, de Val-de-Travers, à La Chaux-de-Fonds, membre du conseil d'administration, directeur, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.