Renseignements sur dean&david Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de dean&david Schweiz AG
- dean&david Schweiz AG est active dans le secteur «Leasing d’immobilisations corporelles» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise dean&david Schweiz AG est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 10.07.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- dean&david Schweiz AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-135.035.608.
- Il y a 23 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Aquilas Company Builder AG, Aquilas Holding (Schweiz) AG, beyoul AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.08.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.050.593-5
IDE/TVA
CHE-135.035.608
Secteur
Leasing d’immobilisations corporelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, die Führung und Beratung von Franchisepartnern und alle damit verbundenen Tätigkeiten als Master-Lizenznehmer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lenherr & Partner AG | Zürich | 03.07.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 11.02.2022 | 02.07.2023 | |
A&O KRESTON AG | Zürich | 15.01.2020 | 03.01.2021 | |
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 12.12.2018 | 14.01.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- dean & david Schweiz GmbH
- dean&david Franchise Schweiz GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour dean&david Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006080266, Registre du commerce Zurich, (20)
dean&david Schweiz AG, in Zürich, CHE-135.035.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005783938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleier, Reto, von Ilanz/Glion, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsmann, Paul, von Biberstein, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Franco, von Amriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zufferey, Maurice, von Anniviers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehmann, Kathrin, von Bellikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrämli, Simon, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Daniel, von Schüpfheim, in Aesch (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005783938, Registre du commerce Zurich, (20)
dean&david Schweiz AG, in Zürich, CHE-135.035.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleier, Reto, von Ilanz/Glion, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Straub, Franco, von Amriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zufferey, Maurice, von Anniviers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehmann, Kathrin, von Bellikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borsoi AG Steuern Buchhaltung Revision (CHE-106.730.758), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005751318, Registre du commerce Zurich, (20)
dean & david Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-135.035.608, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615754).
Statutenänderung:
18.04.2023. 09.05.2023. 16.05.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.04.2023 und Bilanz per 31.01.2023 mit Aktiven von CHF 2'045'642.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'032'253.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
dean&david Schweiz AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der Kapitalerhöhung vom 18.04.2023 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & D Holding (Schweiz) AG (CHE-222.576.321), in Zürich, Gesellschafterin;
Mehmann, Kathrin, von Bellikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schleier, Reto, von Ilanz/Glion, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.